Hanes ariannol TELFORD AND WREKIN COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 702589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £730.89k | £791.58k | £829.81k | £992.68k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £735.67k | £817.07k | £773.06k | £853.02k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £460.03k | £440.52k | £487.33k | £479.83k | £499.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.31k | £100.83k | £110.89k | £88.30k | £304.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.10k | £22.13k | £19.08k | £61.21k | £109.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.64k | £0 | £47.65k | £11.17k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £626.28k | £695.84k | £754.10k | £827.95k | £897.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.63k | £10.12k | £8.98k | £10.59k | £27.58k | |
|
Incwm - Arall | £76.23k | £63.49k | £0 | £81.76k | £800 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £732.85k | £814.26k | £770.08k | £850.35k | £1.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.82k | £2.80k | £2.99k | £2.67k | £6.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.34k | £6.19k | £6.64k | £7.35k | £9.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.97k | £3.08k | £0 | £4.46k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.82k | £2.80k | £2.99k | £2.67k | £1.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.