ymddiriedolwyr THE DURHAM LESOTHO DIOCESAN LINK
Rhif yr elusen: 702809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELISABETH MARY BRYANT | Cadeirydd | 06 April 2011 |
|
|||||||||||
Jason EXLEY | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||||||||
Venerable Richard Lee Simpson | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|||||||||||
Susan Ann Egglestone | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||||||||
ANDREA MICHELLE PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|
||||||||||
VEN NICHOLAS BARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ALEX NELSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MRS RUTH HICKS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.