Hanes ariannol PRIORITY MANAGEMENT LTD
Rhif yr elusen: 702851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.62k | £101.14k | £101.25k | £90.33k | £67.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.80k | £113.95k | £107.97k | £96.35k | £89.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £95.62k | £17.27k | £12.61k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.