ymddiriedolwyr THE SHROPSHIRE THEATRE ORGAN TRUST
Rhif yr elusen: 702934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron John Lloyd | Cadeirydd | 31 July 2022 |
|
|
||||
David John Lobban | Ymddiriedolwr | 26 August 2023 |
|
|
||||
Carole O'Ryan | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Susan Griffiths | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Alec Stewart Charles Walters | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
||||
Damon Willetts | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
MATTHEW GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 21 October 2018 |
|
|
||||
Joy Roberts | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
PETER HUGHES | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Edward David Hordley | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.