ymddiriedolwyr The Plumbers Charity
Rhif yr elusen: 800043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT DOUGLAS BURGON | Cadeirydd | 16 October 2018 |
|
|
||||||||||
Dr Carol Anne Joseph | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|||||||||||
John Leslie Mager | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||||||||
JAMIE LINDSEY FISHER | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||||||||
STEPHEN LAMBERT HODKINSON | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|||||||||||
MICHAEL VAUGHAN COOPER | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|||||||||||
JANET RIVERS | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||||||||
JAMES DALTON | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.