Hanes ariannol NENE PARK TRUST
Rhif yr elusen: 800067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.61m | £3.08m | £6.29m | £4.06m | £4.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.97m | £3.06m | £3.32m | £5.06m | £5.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £74.00k | £131.00k | £90.85k | £325.94k | £700.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £507.00k | £274.00k | £720.00k | £1.06m | £800.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £93.00k | £81.00k | £0 | £0 | £194.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.71m | £1.35m | £1.14m | £1.75m | £2.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.30m | £1.37m | £984.00k | £1.25m | £1.26m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.45m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.69m | £2.78m | £3.03m | £4.03m | £5.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £194.00k | £278.00k | £292.00k | £427.00k | £236.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.00k | £27.00k | £648.00k | £18.49k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £76.00k | £82.00k | £90.00k | £93.00k | £97.00k | |
|
Gwariant - Arall | £86.00k | £0 | £0 | £600.00k | £237.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.