Hanes ariannol THE DAWS HALL TRUST
Rhif yr elusen: 800069
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.10k | £59.51k | £58.72k | £58.97k | £56.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.63k | £54.47k | £51.76k | £62.06k | £64.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.