ymddiriedolwyr BISHOPS TAWTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 800078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Hayward | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Peter Clarke | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Anna Stopes | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||
Tony Smith | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Toby Willcocks | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Geen | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|||||
David Down | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Paul Boulton | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
Joanna Pay | Ymddiriedolwr | 27 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.