Hanes ariannol THE FRIENDS OF THE GRANGE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800109
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.74k | £11.23k | £11.95k | £9.56k | £2.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.72k | £9.64k | £9.62k | £7.09k | £19.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.