Dogfen lywodraethu THE ASSOCIATION OF DENTAL IMPLANTOLOGY LIMITED
Rhif yr elusen: 800238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/05/1988 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14/11/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/11/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 NOV 2017 as amended on 17 Nov 2018 as amended on 28 Sep 2020 as amended on 23 Nov 2020 as amended on 06 Nov 2021 as amended on 08 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN THE FIELD OF DENTAL IMPLANTOLOGY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.