Hanes ariannol PAINTER STAINERS FINE ART TRUST FUND
Rhif yr elusen: 800261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/10/2018 | 18/10/2019 | 18/10/2020 | 18/10/2021 | 18/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.89k | £23.66k | £23.66k | £5.88k | £5.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.24k | £43.31k | £43.31k | £7.93k | £8.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.