ymddiriedolwyr YARNTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 800328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD DOREY | Cadeirydd | 30 August 2011 |
|
|
||||
Valbona Luci | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Tom Heydon | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Emma Wyatt | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Hannah Battye | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Sarah Richmond | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Allison Brown | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
Paul Cadle | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
James Heydon | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|||||
KEVIN HEYDON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NAOMI HEYDON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.