ymddiriedolwyr COMMONWEALTH MAGISTRATES' AND JUDGES' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
31 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSTICE LYNNE LEITCH | Cadeirydd | 04 October 2012 |
|
|
||||
SURIYAKUMAR ARANIYASUNDARAN | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Tyrone Lancelot Chin | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Dame Maura Patricia McGowan | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Christie Normand | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Dr John Gerald Farouk Carey | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Sheriff Donald Stevenson Corke | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Justice Ilvin Claud Mugeta | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
His Hon. Felix Datsomor | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
His Worship Godwin Chukwuma Ibemesi | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Justice Emmanuel Ekundayo Roberts | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Nchimunya Chimponde Simaubi | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Jackline Kagoya | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Mr Justice Graeme Steuart Mew | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
The Rt Hon. Justice James Michael Dingemans | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
His Honour Chester Crooks | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Dr Ei Sun Oh | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||
Justice Winston Horatio Delano Patterson | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||
Linda Bradford-Morgan | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|
||||
Justice B Rajendran | Ymddiriedolwr | 17 January 2015 |
|
|
||||
Mrs Sybil Roach-Tennent | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
His Honour RICHARD COGSWELL | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|
||||
JUDGE TIM WORKMAN | Ymddiriedolwr | 05 December 2011 |
|
|||||
DAVID ARMATI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LORD HOPE OF CRAIGHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MATANKISO MOLIEHI NTHUNYA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUSTICE CHARLES MKANDAWIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUSTICE NORMA WADE MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE HON JUDGE SANDRA OXNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Hon. JOHN VERTES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUSTICE RICHARD WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.