ymddiriedolwyr DENVER RYSTON ROXHAM AND FORDHAM PLAYING FIELD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (97 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Stewart Thulbourne | Cadeirydd | 21 February 2006 |
|
|||||
Julia Elizabeth Covell | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
Martin Watts | Ymddiriedolwr | 22 February 2014 |
|
|
||||
Giles Lewis | Ymddiriedolwr | 21 February 2014 |
|
|||||
Jo Redcar | Ymddiriedolwr | 22 February 2013 |
|
|
||||
Mike Hutchinson | Ymddiriedolwr | 22 February 2012 |
|
|
||||
Steve Lewis | Ymddiriedolwr | 20 February 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.