Hanes ariannol THE FRIENDS OF MULBARTON MIDDLE SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800494
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2010 | 30/08/2011 | 30/08/2012 | 30/08/2013 | 30/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61k | £5.85k | £4.83k | £5.72k | £6.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.08k | £8.32k | £3.35k | £2.53k | £9.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.