Dogfen lywodraethu ASSOCIATION OF GENERAL PRACTITIONERS OF NATURAL MEDICINE
Rhif yr elusen: 800556
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 NOVEMBER 1988 AS AMENDED 25 MAY 1993, 28 APRIL 1999, 12 APRIL 2001 AND 02 MAY 2007
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION ABOUT ALL FORMS OF NATURAL MEDICINE AND (II) TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF THE PUBLIC BY PROMOTING HIGH STANDARDS OF GENERAL PRACTICE IN NATURAL MEDICINE (III) TO PROMOTE NEW AND IMPROVED SERVICES OF NATURAL MEDICINE ON A NATIONAL AND INTERNATIONAL BASIS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.