Hanes ariannol BROMLEY MENCAP
Rhif yr elusen: 800685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.34m | £2.05m | £1.67m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.32m | £1.33m | £1.65m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £113.02k | £127.00k | £193.08k | £268.40k | £224.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £160.99k | £6.60k | £73.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.83k | £78.70k | £756.44k | £109.51k | £60.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.48k | £15.90k | £6.17k | £11.40k | £19.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.14m | £1.24m | £1.28m | £1.54m | £1.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.50k | £4.61k | £3.09k | £12.53k | £30.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.00k | £17.99k | £531.26k | £63.63k | £2.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £1.27m | £1.30m | £1.63m | £1.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.40k | £35.53k | £27.91k | £21.23k | £34.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.93k | £6.93k | £5.39k | £7.67k | £6.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.44k | |
|
Gwariant - Arall | £3.56k | £15.53k | £665 | £765 | £638 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.