Hanes ariannol CORAM LIFE EDUCATION
Rhif yr elusen: 800727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £314.95k | £295.12k | £769.40k | £597.40k | £756.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £338.56k | £298.75k | £486.34k | £569.98k | £695.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.60k | £10.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £308.25k | £17.40k | £62.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £1.49k | £1.52k | £3.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £430.67k | £570.97k | £689.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £18 | £18 | £394 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £28.98k | £7.50k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £480.24k | £536.47k | £674.20k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £6.10k | £33.51k | £20.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.90k | £5.08k | £8.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.