Hanes ariannol BETHANY CARE TRUST
Rhif yr elusen: 800757
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.32m | £1.36m | £1.76m | £1.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.19m | £1.25m | £7.34m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £167.82k | £167.28k | £108.29k | £210.12k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £114.81k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.12k | £26.41k | £68.72k | £37.47k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £1.20m | £1.23m | £1.49m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £47.79k | £47.93k | £63.08k | £94.46k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £46.47k | £48.82k | £300 | £142.99k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.18m | £1.24m | £1.64m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.01k | £7.59k | £7.96k | £9.57k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.46k | £0 | £44.16k | £67.12k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.77k | £7.59k | £7.96k | £9.57k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £259 | £7.93k | £5.69m | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.