ymddiriedolwyr SOMERSET BUILDING PRESERVATION TRUST COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 800904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK STOW | Cadeirydd | 07 March 2016 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Nigel Jones | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Cllr Martin Lovell | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|||||||||||||||||||||||
Cllr Hugh Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Greg Venn | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Ann Manders | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||||||||||||||||||||
Tim Kerley | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Adron Duckworth | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||||||||||||||||||||
JAMES HOLYDAY | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|||||||||||||||||||||||
DR John Prideaux | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Tony Grimes Cllr | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||||||||||||||||||||
RAY STOKES | Ymddiriedolwr | 12 February 2013 |
|
|||||||||||||||||||||||
PATRICK BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||||||||
DAVID GRENVILLE HUNTLY GORDON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.