ymddiriedolwyr CAT ACTION TRUST 1977
Rhif yr elusen: 801245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM KELLY | Cadeirydd | 31 January 2013 |
|
|
||||
Alexandra Clare Yates | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||
Tim Street | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
Malcolm Godden | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Trudie Farrell | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
Helen Lamb | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
Judith Roberts | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
NIGEL WADDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN STEVENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.