Hanes ariannol SPECIAL NEEDS ENTERPRISES (NORFOLK) LIMITED
Rhif yr elusen: 801275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.18k | £181.11k | £211.04k | £200.31k | £189.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.77k | £186.19k | £179.01k | £193.29k | £218.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £100.46k | £96.85k | £109.51k | £118.67k | £116.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.76k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.