ymddiriedolwyr CULVERSTONE PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 801359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacey Appleby | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Rebecca Rutherford Browning | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Manroop Cheema | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Jodie Bushell | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Hannah Deaves | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Rachael Prockter | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Tracey McNeill | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Helen Kennedy | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Jan Dyer | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.