ymddiriedolwyr GREAT YARMOUTH EXHIBITION CHARITY
Rhif yr elusen: 801397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flavio Vettese | Cadeirydd | 23 January 2024 |
|
|||||
Jodene Barron-Alcock | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|||||
Iain Macdonald | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|||||
Carl Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Dr Harry Macdonald Taylor | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Dr Benjamin Peter Milner | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|||||
Rev Albert Cadmore | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
|||||
MICHAEL BOON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ARTHUR HOLLIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.