Hanes ariannol MRS Independent Living
Rhif yr elusen: 801419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £197.55k | £247.33k | £225.55k | £300.90k | £335.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.71k | £258.64k | £262.91k | £286.15k | £307.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.00k | £60.00k | £65.00k | £65.00k | £95.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.58k | N/A | £11.82k | £37.53k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.