Hanes ariannol THE LEWES OLD GRAMMAR SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 801456
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.16m | £5.47m | £5.97m | £6.29m | £7.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13m | £5.55m | £5.98m | £6.25m | £6.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £30.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.94k | £50.00k | £0 | £18.33k | £20.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £147.16k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.05m | £5.30m | £5.70m | £6.13m | £7.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £208 | £27 | £3 | £6.36k | £6.77k | |
|
Incwm - Arall | £87.10k | £121.60k | £125.07k | £137.85k | £166.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.09m | £5.50m | £5.76m | £6.21m | £6.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.90k | £47.95k | £77.23k | £41.65k | £31.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £143.57k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.