Hanes ariannol FRIENDS OF THE DEPARTMENT OF MEDICINE FOR THE ELDERLY, ADDENBROOKE'S NHS TRUST
Rhif yr elusen: 801559
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10k | £1.74k | £1.93k | £1.73k | £993 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33k | £897 | £1.38k | £1.14k | £1.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.