Hanes ariannol THE WILL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 801682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £662.63k | £668.90k | £559.13k | £490.62k | £500.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £812.41k | £834.53k | £1.05m | £840.36k | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £662.63k | £668.90k | £554.12k | N/A | £499.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £5.01k | N/A | £1.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £740.88k | £834.07k | £1.05m | N/A | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.53k | £462 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.78k | £0 | £48.60k | N/A | £54.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £683.10k | £697.80k | £921.00k | N/A | £1.20m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.09k | £462 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.