ymddiriedolwyr THE SOUTH WEST YMCA TRUST FUND
Rhif yr elusen: 801715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW WILSON | Cadeirydd | 10 April 2017 |
|
|
||||||
PAUL REISBACH | Ymddiriedolwr | 25 May 2020 |
|
|||||||
ERNEST NICHOLAS EDGCUMBE | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||||
NEIL LINDSAY FOSTER | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||||
ANGELA GILBERT | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
||||||
MRS MAGGIE A KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.