Hanes ariannol THE LESLIE CHURCH MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 801727
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/05/2014 | 03/05/2015 | 03/05/2016 | 03/05/2017 | 03/05/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.40k | £7.64k | £8.41k | £9.72k | £8.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00k | £1.50k | £1.10k | £1.66k | £1.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.