ymddiriedolwyr THE ELLESMERE CENTRE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 801728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA MARIA WILSON | Cadeirydd | 30 August 2011 |
|
|
||||
Julie Armour | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Mark Groves | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Jane Courtenay-Moore | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
ALAN SHARP | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
JANE MADSEN | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Richard Faircloth | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||
LINDA DICKER | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
PETER MILLS | Ymddiriedolwr | 13 August 2012 |
|
|
||||
LILY PAMELA WHYMER | Ymddiriedolwr | 30 August 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.