ymddiriedolwyr INFORMATION NETWORK FOCUS ON RELIGIOUS MOVEMENTS
Rhif yr elusen: 801729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR KIM KNOTT | Cadeirydd | 05 August 2015 |
|
|
||||
Dr Aled John Llewellyn Thomas | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Dr Edward Julian Graham-Hyde MA | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Dr Susannah Erin Crockford | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Professor Humeira Iqtidar | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||
Amma Anane-Agyei | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Dr Jasjit Singh | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||
Rabbi Charlotte Baginsky | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|||||
Rev Toby Lees | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|||||
Professor Mark Hill QC | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Rev Stephen Patrick Hollinghurst | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|||||
DR George Chryssides PhD | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
REV A MAGUIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MARAT SHTERIN PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
The Reverend Alan Robert Walker | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.