Hanes ariannol PECAN
Rhif yr elusen: 801819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £1.29m | £2.15m | £1.40m | £1.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.21m | £1.70m | £1.72m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £734.70k | £701.61k | £518.94k | £372.14k | £244.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.17k | £62.20k | £56.00k | £86.83k | £131.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £223.04k | £396.08k | £1.19m | £611.24k | £716.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.06k | £27.98k | £0 | £1.54k | £2.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £897.20k | £854.20k | £950.72k | £784.66k | £1.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.49k | £12.76k | £13.91k | £14.09k | £8.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £989.78k | £1.16m | £1.66m | £1.66m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.42k | £49.91k | £43.69k | £60.32k | £69.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.04k | £23.12k | £48.57k | £39.00k | £41.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.