Hanes ariannol CUMNOR HOUSE SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 801924
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.87m | £5.54m | £5.45m | £5.68m | £6.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.77m | £5.46m | £5.35m | £5.66m | £6.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £169.38k | £117.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.22k | £31.52k | £10.99k | £5.63k | £1.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £66.88k | £33.70k | £27.76k | £81.95k | £115.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.81m | £5.30m | £5.29m | £5.57m | £6.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £300 | £170.13k | £123.30k | £19.20k | £19.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.70m | £5.40m | £5.29m | £5.59m | £6.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.28k | £11.76k | £12.40k | £13.46k | £14.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £73.09k | £66.92k | £66.92k | £69.54k | £62.44k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.