Hanes ariannol ST GEORGE'S COMMUNITY CHILDREN'S PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 802017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.10m | £1.39m | £1.64m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.13m | £1.20m | £1.42m | £1.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £236.26k | £274.62k | £339.91k | £338.47k | £319.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.33k | £173.66k | £51.13k | £39.98k | £51.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.65k | £11.76k | £10.50k | £13.60k | £26.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.04m | £916.47k | £1.32m | £1.59m | £1.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £142 | £210 | £231 | £79 | £3.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £1.11m | £1.18m | £1.39m | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.98k | £21.41k | £22.14k | £22.19k | £32.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £23.04k | £19.75k | £15.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.