Hanes ariannol THE DIANA FORTY MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 802078
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £179.45k | £8.60m | £678.80k | £617.62k | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.84k | £5.47m | £593.44k | £695.10k | £14.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £213 | £940 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £8.36m | £176.73k | £617.62k | £1.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £237.07k | £501.13k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £320.16k | £593.44k | £349.77k | £12.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £5.15m | £0 | £345.33k | £1.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £54.90k | £120.57k | £47.02k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £221.85k | £319.48k | £40.00k | £12.43m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.