Hanes ariannol THE ST MARY'S PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 802182
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.59k | £189.75k | £171.85k | £208.10k | £232.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.53k | £188.74k | £171.80k | £197.98k | £232.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £133.54k | £117.27k | £131.41k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.