Hanes ariannol THE BROGBOROUGH VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 802265
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/06/2018 | 29/06/2019 | 29/06/2020 | 29/06/2021 | 29/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.19k | £4.68k | £1.91k | £1.26k | £3.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.84k | £4.82k | £1.38k | £1.65k | £2.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.