ymddiriedolwyr PURLEY YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 802295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNY PARKS | Cadeirydd | 11 June 2023 |
|
|||||
Sarah Ward | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Andrew John Mander | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|||||
Venkata Satyasai Prasad Pallapothu | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Stephen John Broom | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
||||
Michael Lester Cowley | Ymddiriedolwr | 31 January 1994 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.