Hanes ariannol REACT
Rhif yr elusen: 802440
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.49k | £999.27k | £614.10k | £593.28k | £687.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £733.84k | £784.34k | £669.78k | £646.37k | £701.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £570.92k | £949.32k | £613.86k | £593.03k | £680.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.72k | £47.28k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.31k | £2.68k | £240 | £247 | £5.65k | |
|
Incwm - Arall | £82.53k | £0 | £0 | £0 | £933 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £252.18k | £0 | £5.10k | £89.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £620.60k | £632.85k | £621.25k | £599.47k | £656.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.73k | £151.49k | £48.53k | £46.89k | £45.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.51k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.