Hanes ariannol THE FIRCROFT TRUST
Rhif yr elusen: 802456
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £1.20m | £583.29k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.14m | £609.30k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £853.44k | £878.21k | £438.94k | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.59k | £63.59k | £31.66k | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £156.75k | £95.02k | £49.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £65.30k | £77.94k | £25.58k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.05m | £1.02m | £486.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.57k | £1.75k | £858 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £21.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £23.42k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.10m | £599.18k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £45.20k | £10.12k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.68k | £7.77k | £12.72k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.