ymddiriedolwyr BEDFORDSHIRE AND NORTHAMPTONSHIRE MULTIPLE SCLEROSIS THERAPY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 802510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR KAY TAYLOR | Cadeirydd |
|
||||||
Luke John Hopkins | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Huseyin Huseyin | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Kevin Traynor | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|||||
Margaret Marshall | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Toogood | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Melanie Ruth Hawman | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Alex Scott | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|
||||
Jean-Pierre Brown | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|
||||
SUSAN NAPPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.