Hanes ariannol JEWISH CARE
Rhif yr elusen: 802559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.49m | £62.03m | £64.68m | £82.71m | £60.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.33m | £61.36m | £58.56m | £60.48m | £65.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.50m | £12.65m | £10.81m | £12.84m | £13.91m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | £121.57k | £1.35m | £1.47m | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.82m | £25.56m | £29.30m | £27.18m | £20.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £155.00k | £70.00k | £6.00k | £21.00k | £170.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £33.31m | £34.97m | £29.53m | £35.32m | £39.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.15m | £1.02m | £1.15m | £1.01m | £1.27m | |
|
Incwm - Arall | £65.00k | £421.00k | £4.69m | £19.18m | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.29m | £4.62m | £4.34m | £7.98m | £4.60m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £52.61m | £57.02m | £55.82m | £57.22m | £61.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.69m | £3.81m | £2.75m | £3.26m | £3.98m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £509.00k | £498.00k | £575.00k | £557.28k | £513.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £185.00k | £190.00k | £192.00k | £219.00k | £219.00k | |
|
Gwariant - Arall | £33.00k | £520.00k | £0 | £0 | £29.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.