Hanes ariannol GREAT MISSENDEN CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 802800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.47k | £18.16k | £16.76k | £10.08k | £19.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.39k | £15.40k | £6.85k | £16.09k | £24.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.