Hanes ariannol NEWHAM TRAINING AND EDUCATION CENTRE
Rhif yr elusen: 802868
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.52m | £7.44m | £6.13m | £4.76m | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.44m | £7.31m | £7.62m | £5.76m | £2.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.27m | N/A | N/A | £1.02m | £752.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £925.16k | £4.89m | £3.59m | £1.65m | £89.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £139.66k | £166.17k | £185.47k | £109.39k | £61.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.38m | £7.27m | £5.94m | £4.65m | £1.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.44m | £7.31m | £7.62m | £5.76m | £2.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.33k | £7.33k | £19.84k | £14.49k | £39.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.