Hanes ariannol DAVENTRY VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 802879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.80k | £176.00k | £200.73k | £254.50k | £427.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.78k | £156.53k | £183.69k | £211.61k | £329.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £33.00k | £56.50k | £10.81k | £68.03k | £140.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.