Hanes ariannol UNIVERSITY OF CAPE TOWN TRUST
Rhif yr elusen: 803042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £447.40k | £330.91k | £649.88k | £453.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £550.75k | £440.49k | £679.08k | £475.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13m | N/A | N/A | £578.93k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £84.00k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.43k | N/A | N/A | £5.95k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £65.00k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.83k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | N/A | N/A | £605.29k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £84.45k | N/A | N/A | £73.79k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.87k | N/A | N/A | £11.88k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £593.41k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £262 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.