Hanes ariannol THE CARDIOMYOPATHY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 803262
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £519.46k | £713.28k | £547.28k | £654.74k | £717.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £478.92k | £505.07k | £573.93k | £686.42k | £747.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £508.58k | £699.38k | £505.32k | £640.60k | £711.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.69k | £12.50k | £34.73k | £12.56k | £4.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.19k | £1.40k | £7.22k | £1.58k | £1.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.03k | £124.01k | £6.50k | £46.33k | £102.79k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £246.26k | £245.69k | £305.13k | £381.80k | £421.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.99k | £57.00k | £58.87k | £54.34k | £73.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.