ymddiriedolwyr SWISS CULTURAL FUND UK LIMITED
Rhif yr elusen: 803628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Widmer | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Rene Renner | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Ruby Glaskin | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||
Alexandra Mueller-Crepon | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Daniela Neugebauer | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Nicolas Feldmeyer | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Azmina Jasani | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Alys Williams | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.