Hanes ariannol ALL SAINTS NURSERY SCHOOL
Rhif yr elusen: 803752
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.15k | £147.98k | £133.32k | £134.17k | £145.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.77k | £134.39k | £131.10k | £143.42k | £142.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £88.35k | N/A | £96.94k | £114.85k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.